Hanes ariannol THE DOCTOR PHILIP WELCH CHARITY

Rhif yr elusen: 279430
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/04/2016 04/04/2017 04/04/2018 04/04/2019 04/04/2020
Cyfanswm Incwm Gros £7.32k £7.53k £7.73k £7.91k £8.06k
Cyfanswm gwariant £3.56k £4.96k £5.87k £0 £801
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A