Hanes ariannol THE CHINGFORD ASSOCIATION FOR PHYSICALLY HANDICAPPED

Rhif yr elusen: 281032
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £6.95k £5.65k £3.41k £2.30k £2.61k
Cyfanswm gwariant £6.61k £5.29k £6.62k £5.46k £5.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A