Hanes ariannol WALTHAM ABBEY CITIZENS ADVICE BUREAU

Rhif yr elusen: 281209
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £38.76k £35.10k £34.62k £41.67k £36.50k
Cyfanswm gwariant £38.69k £39.69k £33.39k £34.36k £26.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A