Hanes ariannol RAVENSBOURNE SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 281426
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 326 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 17/08/2018 17/08/2019 17/08/2020 17/08/2021 17/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £3.96k £2.12k £910 £1 £1
Cyfanswm gwariant £9.05k £1.48k £784 £576 £306
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A