Ymddiriedolwyr TRURO HOSPITAL RADIO
Rhif yr elusen: 281568

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM MARK SANDERS BSC (HONS) MBCS | Cadeirydd |
|
||||||
PATRICIA JEAN MAIN-READE | Ymddiriedolwr | 23 February 2020 |
|
|
||||
JEFF JACOBS | Ymddiriedolwr | 11 February 2018 |
|
|
||||
DERRICK SIDNEY PASCOE | Ymddiriedolwr | 19 February 2017 |
|
|
||||
CLARISSA GEORGINA LOUISE JACOBS | Ymddiriedolwr | 19 February 2017 |
|
|
||||
PETER DOWSETT | Ymddiriedolwr | 28 February 2016 |
|
|
||||
MIKE BROWN | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|
||||
JASON MOYLE | Ymddiriedolwr | 29 May 2011 |
|
|
||||
MR GEOFF SANDERS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.