Hanes ariannol CHIPPENHAM AND DISTRICT CARDIAC EQUIPMENT FUND

Rhif yr elusen: 282622
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2006 30/11/2007 30/11/2008 30/11/2009 30/11/2010
Cyfanswm Incwm Gros £2.35k £851 £534 £156 £0
Cyfanswm gwariant £22.46k £0 £0 £115 £11.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A