Hanes ariannol THE SPRINGWOOD HIGH SCHOOL PARENTS, TEACHERS AND FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 283218
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.39k £1.48k £5.07k £7.04k £15.18k
Cyfanswm gwariant £3.27k £11.07k £17.06k £8.86k £13.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A