Hanes ariannol BRISTOL DISC (DIABETES SUPPORT FOR CHILDREN) GROUP

Rhif yr elusen: 283884
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £72 £839 £267 £942 £4
Cyfanswm gwariant £1.03k £1.09k £1.49k £969 £220
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A