Hanes ariannol THE HEADLIGHT FOUNDATION (ALSO KNOWN AS THE JEFFREY KELSON FOUNDATION)

Rhif yr elusen: 283930
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 19/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10 £0 £200 £520 £300.00k
Cyfanswm gwariant £0 £0 £1.23k £97 £303.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A