Hanes ariannol TAMAR VALLEY HEALTH CENTRE

Rhif yr elusen: 283946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (90 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/01/2020 28/01/2021 28/01/2022 28/01/2023 28/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.76k £1.50k £1.39k £922 £10.05k
Cyfanswm gwariant £12.79k £12.79k £854 £10.90k £3.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A