Ymddiriedolwyr LITTLETON UPON SEVERN VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 284635

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Peter Cooper | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Timothy Edward Pyper | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Sandra Mapstone | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Tracy Little | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Jeremy Charles Stanley Warren | Ymddiriedolwr | 05 April 2021 |
|
|
||||
Cathy Darby | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Jane Williams | Ymddiriedolwr | 29 May 2018 |
|
|
||||
Diana Bazeley | Ymddiriedolwr | 19 November 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.