Hanes ariannol BETH SHALOM REFORM SYNAGOGUE

Rhif yr elusen: 284664
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2005 28/02/2006 28/02/2007 29/02/2008 31/08/2009
Cyfanswm Incwm Gros £65.17k £62.34k £72.88k £81.60k £129.20k
Cyfanswm gwariant £54.80k £52.51k £69.80k £84.04k £113.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A