ymddiriedolwyr THE DITCHAM PARK SCHOOL CHARITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 285244
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Philip Overend | Cadeirydd | 20 September 2019 |
|
|
||||
ANDREW ROBINSON | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Caroline Baynes | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
JONATHON CHARLES WILLIAM HALL | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|||||
Peter Symonds | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Dr Louise Pye | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Graham Robert Seddon | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
Nalini Delia Maria Dentten | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|
||||
REBECCA PARRETT | Ymddiriedolwr | 16 October 2017 |
|
|
||||
CHRISTOPHER PICKETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.