Hanes ariannol PRESTON CANDOVER VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 285581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.50k £10.14k £7.98k £11.10k £10.73k
Cyfanswm gwariant £10.31k £5.84k £9.64k £15.94k £21.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £10.00k N/A N/A N/A