Ymddiriedolwyr THE SEVENOAKS PLAYERS
Rhif yr elusen: 285591

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracy Weaver | Cadeirydd | 30 April 2019 |
|
|
||||
Amanda Ward | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Tom Meechan | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Darren Higgins | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Stephanie Winson | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Alexander Michael Dunmore | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Heidi Akester | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Anna Wood | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Sarah Brennan | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.