Hanes ariannol STONY STRATFORD LIONS CLUB CHARITY TRUST FUND
Rhif yr elusen: 285949
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.94k | £21.75k | £29.70k | £13.18k | £12.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.14k | £19.08k | £25.23k | £10.90k | £12.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.20k | £6.68k | £7.83k | £2.37k | £1.35k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.