Ymddiriedolwyr FROGMORE VILLAGE COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 287053

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy John Trumper | Cadeirydd | 26 January 2021 |
|
|
||||
Anthony Mawson Greenwood | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Ruth Inch | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Kelley Hewitt Kirklin | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Philip Inch | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Deborah Lee Vaughn Kirklin | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Dr Juliette Winsome Bird | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Terry Paul Dye | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
FIONA ELIZABETH DYE | Ymddiriedolwr | 21 June 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.