Hanes ariannol ST PAUL'S TRUST CENTRE

Rhif yr elusen: 287373
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2004 31/07/2005 31/07/2006 31/07/2007 31/07/2008
Cyfanswm Incwm Gros £108.81k £96.38k £8.68k £75.12k £16.46k
Cyfanswm gwariant £117.42k £98.04k £40.45k £75.70k £26.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A