Hanes ariannol THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY

Rhif yr elusen: 287403
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008
Cyfanswm Incwm Gros £80.77k £48.87k £51.67k £126.56k £21.42k
Cyfanswm gwariant £62.72k £59.21k £55.57k £135.09k £28.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A