ymddiriedolwyr THE PETERBOROUGH SOUP KITCHEN
Rhif yr elusen: 287602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxine Drake Ms | Cadeirydd | 07 April 2016 |
|
|
||||
Anna Cannizzaro | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
Richard Pike | Ymddiriedolwr | 15 April 2015 |
|
|
||||
John Freeman | Ymddiriedolwr | 24 May 2013 |
|
|
||||
KEVIN DAWSON | Ymddiriedolwr | 14 September 2011 |
|
|
||||
ELAINE STAPLEFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.