Hanes ariannol THE PHILIP PALMER MEMORIAL TRUST

Rhif yr elusen: 288087
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2014 05/04/2015 05/04/2016 05/04/2017 05/04/2018
Cyfanswm Incwm Gros £603 £262 £345 £784 £236
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A