Hanes ariannol VILLAGE HALL, UPPER DICKER

Rhif yr elusen: 289053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 18/01/2020 18/01/2021 18/01/2022 18/01/2023 18/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.64k £12.98k £5.51k £10.77k £8.75k
Cyfanswm gwariant £7.37k £12.06k £5.05k £8.44k £6.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A