ymddiriedolwyr OLD KILN MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 289150
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN ROBERT COOKSLEY | Cadeirydd | 27 January 2016 |
|
|||||
Ian Eric John Chatfield | Ymddiriedolwr | 22 July 2019 |
|
|||||
JUDITH FRANCES HEWINS | Ymddiriedolwr | 06 April 2016 |
|
|||||
BRUCE JOHN OELMAN | Ymddiriedolwr | 17 December 2014 |
|
|||||
DAVID RICE-JONES | Ymddiriedolwr | 29 October 2013 |
|
|
||||
STEPHEN O'GRADY | Ymddiriedolwr | 08 August 2012 |
|
|
||||
ERIC KINGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL JOHN GOOLDING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.