Hanes ariannol CAMBRIDGE WOMEN AND HOMELESSNESS GROUP

Rhif yr elusen: 289740
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £235.77k £167.78k £148.52k £165.26k £177
Cyfanswm gwariant £220.02k £153.73k £157.46k £159.86k £172
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A