Hanes ariannol URSULINE COLLEGE PARENT'S AND FRIENDS' ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 289842
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2010 31/07/2011 31/07/2012 31/07/2013 31/07/2014
Cyfanswm Incwm Gros £3.14k £2.59k £2.47k £2.92k £276
Cyfanswm gwariant £2.52k £3.02k £6.71k £1.45k £317
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A