Hanes ariannol SLOUGH LIONS CLUB CHARITY TRUST FUND

Rhif yr elusen: 289914
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017
Cyfanswm Incwm Gros £4.62k £1.08k £1.28k £1.08k £976
Cyfanswm gwariant £4.47k £1.63k £1.48k £933 £992
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A