Hanes ariannol WANDSWORTH CHILDMINDERS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 289925
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £3.24k £840 £620 £0 £0
Cyfanswm gwariant £3.01k £790 £564 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0