Hanes ariannol ALL ENGLAND NETBALL ASSOCIATION YOUTH TRUST

Rhif yr elusen: 289935
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017
Cyfanswm Incwm Gros £1.08k £1.08k £82 £43 £0
Cyfanswm gwariant £1.05k £517 £1.01k £18.15k £456
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0