Hanes ariannol ARLINGHAM VICTORY HALL
Rhif yr elusen: 289976
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2014 | 30/04/2015 | 30/04/2016 | 30/04/2017 | 30/04/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.91k | £6.97k | £6.81k | £7.96k | £1.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.17k | £3.62k | £1.78k | £10.02k | £69 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.