Ymddiriedolwyr STOWMARKET CONCERT BAND

Rhif yr elusen: 290209
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
RICHARD CHAPMAN Cadeirydd 01 January 2008
Dim ar gofnod
Callan Leech-Sinclair Ymddiriedolwr 15 January 2025
Dim ar gofnod
Alison Jeffries Ymddiriedolwr 17 May 2023
Dim ar gofnod
Lucy Matthews Ymddiriedolwr 17 May 2023
Dim ar gofnod
Suzannah Howard-Calver Ymddiriedolwr 20 May 2015
Dim ar gofnod
Graham Brown Ymddiriedolwr 16 July 2014
Dim ar gofnod
Polly Sinclair Ymddiriedolwr 16 July 2014
Dim ar gofnod
Melanie Blanchard Ymddiriedolwr 16 July 2014
Dim ar gofnod
Stephen Horrex Ymddiriedolwr 16 July 2014
Dim ar gofnod