Hanes ariannol THE LATHAM TRUST

Rhif yr elusen: 290918
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £11.00k £10.00k £10.00k £10.00k £6.00k
Cyfanswm gwariant £9.19k £9.33k £12.93k £11.51k £6.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A