Hanes ariannol THE MOTTISFONT VILLAGE HALL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 291629
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.58k £21.47k £24.02k £20.32k £9.71k
Cyfanswm gwariant £6.24k £14.81k £15.60k £26.90k £9.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.33k £17.37k £2.67k N/A