Ymddiriedolwyr SMERDON PARENT AND STAFF ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 291827

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR A BONE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Tony Goodban | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Delia Lee | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Peter Williams | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
ALAN ERIC WILLIAM RALPH | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
||||
SUSAN SUTCLIFFE | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
MARK GORDON | Ymddiriedolwr | 15 September 2015 |
|
|
||||
NARESH SANDHIR | Ymddiriedolwr | 12 June 2015 |
|
|
||||
JANIS ELIZABETH BALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS J RALPH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GINA SLOAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS L KING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.