Hanes ariannol THE LEAGUE OF FRIENDS OF HOMERTON HOSPITAL

Rhif yr elusen: 292092
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2007 30/09/2008 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2011
Cyfanswm Incwm Gros £19.55k £21.61k £13.75k £12.04k £12.74k
Cyfanswm gwariant £16.23k £2.98k £9.71k £7.80k £4.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A