Hanes ariannol FENSTANTON PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 292600
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021
Cyfanswm Incwm Gros £72.11k £83.77k £104.06k £26 £12
Cyfanswm gwariant £79.81k £91.91k £99.53k £33.99k £13.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £49.34k £66.70k £89.17k N/A N/A