Hanes ariannol DORMANS YOUTH ARTS CENTRE

Rhif yr elusen: 293517
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £35.78k £12.14k £25.63k £25.27k £19.53k
Cyfanswm gwariant £32.29k £17.65k £17.30k £30.54k £21.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A