Hanes ariannol TREEHOUSE PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 293544
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £145.54k £144.43k £145.91k £160.73k £172.23k
Cyfanswm gwariant £148.01k £138.57k £148.04k £164.72k £179.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £120.40k £126.21k £80.81k £134.60k £145.33k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £7.11k £2.00k £2.65k