Hanes ariannol KING GEORGE'S FIELD RAYLEIGH

Rhif yr elusen: 293583
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.79k £16.54k £17.86k £16.02k £14.43k
Cyfanswm gwariant £8.00k £3.75k £5.00k £97.89k £121.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A