Hanes ariannol 1ST CASTLE CANYKE SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 293923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.09k £20.03k £21.37k £12.30k £14.26k
Cyfanswm gwariant £12.83k £4.69k £8.37k £11.40k £10.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £100 £19.60k £13.92k N/A N/A