Hanes ariannol ALL CHANGE ARTS LIMITED
Rhif yr elusen: 293972
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £294.71k | £342.40k | £316.26k | £299.06k | £256.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £309.89k | £346.87k | £287.92k | £326.39k | £248.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £24.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £131.33k | £113.64k | £87.56k | £65.67k | £40.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.