Hanes ariannol THE OPPORTUNITY GROUP

Rhif yr elusen: 294106
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £122.12k £120.10k £110.95k £116.77k £130.52k
Cyfanswm gwariant £120.26k £119.58k £110.99k £115.80k £124.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £1.60k N/A