Hanes ariannol FRIENDS OF FOLKESTONE SCHOOL FOR GIRLS

Rhif yr elusen: 294340
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019
Cyfanswm Incwm Gros £2.16k £1.66k £2.54k £902 £2.40k
Cyfanswm gwariant £2.34k £1.84k £1.46k £628 £2.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A