Dogfen lywodraethu MANOR PARK ISLAMIC CULTURAL CENTRE
Rhif yr elusen: 294462

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30TH MARCH 1986 AS AMENDED ON 27TH APRIL 1997, 8TH JUNE 2003 AND 19 JULY 2005 AS AMENDED ON 08 OCT 2017
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION. (B) TO ADVANCE THE ISLAMIC EDUCATION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.