Ymddiriedolwyr COBHAM MILL PRESERVATION TRUST

Rhif yr elusen: 294826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
William Mathew Forrest Cadeirydd 29 March 2024
Dim ar gofnod
Richard Gwyn Anstis Ymddiriedolwr 15 August 2024
Dim ar gofnod
Evelyn Mary Brodrick Ymddiriedolwr 01 February 2024
Dim ar gofnod
Maggie Bowen Ymddiriedolwr 07 November 2016
Dim ar gofnod
David Taylor Ymddiriedolwr 16 July 2012
Dim ar gofnod