Hanes ariannol ASSOCIATION OF BLIND PIANO TUNERS

Rhif yr elusen: 294885
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.32k £6.73k £4.32k £9.15k £17.38k
Cyfanswm gwariant £3.60k £10.01k £5.99k £5.83k £25.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A