Hanes ariannol CHINESE CULTURAL CENTRE

Rhif yr elusen: 295069
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £71.81k £98.45k £64.91k £17.95k £3.50k
Cyfanswm gwariant £73.30k £96.88k £60.02k £19.23k £3.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A