Hanes ariannol CHERWELL CHARITABLE FUND

Rhif yr elusen: 295317
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £2.39k £3.82k £3.23k £5.20k £1.66k
Cyfanswm gwariant £1.93k £1.84k £1.90k £800 £88
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A