Hanes ariannol RINGWOOD DISTRICT GIRL GUIDES

Rhif yr elusen: 295422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.80k £2.00k £4.00k £3.28k £4.89k
Cyfanswm gwariant £2.65k £2.40k £500 £4.67k £3.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A