Hanes ariannol PARENTS' AND TEACHERS' ASSOCIATION OF PARKSIDE COMMUNITY COLLEGE

Rhif yr elusen: 295429
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2011 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015
Cyfanswm Incwm Gros £1.01k £3.39k £8.48k £0 £0
Cyfanswm gwariant £402 £4.24k £4.26k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A