Hanes ariannol KENNINGTON AND ABINGDON DISTRICT DISABLED SWIMMING CLUB (DOLPHINS)
Rhif yr elusen: 295730
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2015 | 28/02/2016 | 28/02/2017 | 28/02/2018 | 28/02/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.35k | £2.98k | £2.60k | £1.51k | £495 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.27k | £2.31k | £2.07k | £1.29k | £887 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.